Formas de multiplicar rápido

0
multiplicar rapido

Hay varios trucos que puedes utilizar para multiplicar rápidamente. En este artículo vamos a exponer un método para multiplicar números de 3 cifras.

Si vamos a multiplicar dos números de tres cifras entre 101 y 199 en ambos casos:

Por ejemplo, multiplicar 107 x 189:

  • Cogemos lo que se pasa de 100, en nuestro caso 7 y 89.
  • Sumamos 107 y 89 o 189 y 7, como queramos ya que el resultado final es el mismo (196)
  • Multiplicamos 7 x 89 y como el resultado es de tres cifras (623) sumamos el primer numero a 196 (196+6 = 202)
  • Al numero resultante (202) le añadimos detrás los dos últimos números obtenidos de multiplicar 7×89 (23).

Resultado final: 20.223


Si vamos a multiplicar dos números de tres cifras entre 201 y 299 en ambos casos:

Por ejemplo, multiplicar 215 x 289:

  • Cogemos lo que se pasa de 200, en nuestro caso 15 y 89.
  • Sumamos 215 y 89 o 289 y 15, como queramos ya que el resultado final es el mismo (304)
  • Multiplicamos x2 el resultado (608)
  • Multiplicamos 15 x 89 y como el resultado es de cuatro cifras (1335) sumamos el 13 a 608 (621)
  • Al numero resultante (621) le añadimos detrás los dos últimos números obtenidos de multiplicar 15×89 (35).

Resultado final: 62.135


Si se trata de dos números entre 301 y 399 se hace la misma operación pero en vez de multiplicar x2 lo hacemos x3. Veamos un ejemplo de multiplicar 356 x 366:

  • Cogemos lo que se pasa de 300, en nuestro caso 56 y 66.
  • Sumamos 356 y 66 o 366 y 56, como queramos ya que el resultado final es el mismo (422)
  • Multiplicamos x3 el resultado (1266)
  • Multiplicamos 56 x 66 y como el resultado es de cuatro cifras (3696) sumamos el 36 a 1266 (1302)
  • Al numero resultante (1302) le añadimos detrás los dos últimos números obtenidos de multiplicar 56×66 (96).

Resultado final: 130.296


Cuando se trata de 100…por ejemplo 100×166:

  • Cogemos lo que se pasa de 100, en nuestro caso 0 y 66.
  • Sumamos 100 y 66 o 166 y 0, como queramos ya que el resultado final es el mismo (166)
  • Multiplicamos 0x66, el resultado es 0, añadimos tantos como cifras tiene el número mayor (66)

Resultado final: 16.600

Cuando se trata de 200, 300, 400…por ejemplo 300×326:

  • Cogemos lo que se pasa de 300, en nuestro caso 0 y 26.
  • Sumamos 300 y 26 o 326 y 0, como queramos ya que el resultado final es el mismo (326)
  • Multiplicamos x3 el resultado (978)
  • Multiplicamos 0x26, el resultado es 0, añadimos tantos como cifras tiene el número mayor (26)

Resultado final: 97.800


Si tenemos que multiplicar números de tres cifras de diferentes centenas…por ejemplo 322 x 410

  • Cogemos lo que se pasa de 300, en nuestro caso 22 y 110.
  • Sumamos 322 y 110 o 410 y 22, como queramos ya que el resultado final es el mismo (432)
  • Multiplicamos x3 el resultado (1296)
  • Multiplicamos 22 x 110 y como el resultado es de cuatro cifras (2420) sumamos el 24 a 1296 (1320)
  • Al numero resultante (1320) le añadimos detrás los dos últimos números obtenidos de multiplicar 22×110 (20).

Resultado final: 132.020

Deja una respuesta